Frau Heike Michels
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Heike Michels |
Anschrift: | 28865 Lilienthal |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Gruppe Gemeinsam stark für Lilienthal | Ratsmitglied | 04.11.2021 | 31.10.2026 |
Christlich Demokratische Union | Fraktionsmitglied | 01.11.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule und Sport | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 31.10.2026 |
Gemeinderat | Ratsmitglied | 01.11.2021 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Ausschuss für Haushalt, Soziales, Ordnung, Feuerwehr und Senioren | Herr John Hansen | 1. pers. Vertreterin | 01.11.2021 | 20.09.2023 |
Ausschuss für Haushalt, Soziales, Ordnung, Feuerwehr und Senioren | Herr Finn Schwinning | 1. pers. Vertreterin | 21.09.2023 | 31.10.2026 |
Ausschuss für Kultur, Erwachsenenbildung, internationale Zusammenarbeit und Tourismus | Frau Monica Röhr | 1. pers. Vertreterin | 01.11.2021 | 31.10.2026 |
Ausschuss für Umwelt, Straßen, Bauen und Planen | Herr Marco Murken (Ausscheiden aus dem Gemeinderat) | 1. pers. Vertreterin | 01.11.2021 | 03.08.2023 |
Ausschuss für Umwelt, Straßen, Bauen und Planen | Herr John Hansen | 1. pers. Vertreterin | 04.08.2023 | |
Verwaltungsausschuss | Herr Rainer A. Sekunde | 1. pers. Vertreterin | 01.11.2021 | 31.10.2026 |